从1,500,000教师库中查找(输入学校名称或教师姓名)
李继耐
5.0我来评喜爱度
所在大学:哈尔滨工业大学(威海)
所在院系:其他院系
所在地区:山东
所在城市:威海
评论次数:0条 我要评论
本页网址:http://teacher.cucdc.com/laoshi/1744140.html
所在院系:其他院系
所在地区:山东
所在城市:威海
评论次数:0条 我要评论
本页网址:http://teacher.cucdc.com/laoshi/1744140.html
李继耐老师介绍
李继耐,中共中央军事委员会委员,中华人民共和国中央军事委员会委员,解放军总政治部主任。
1942年7月生,汉族,山东滕州人,1965年5月入党,1966年9月参加工作,1967年12月入伍,哈尔滨工业大学工程力学系毕业,大学学历,上将军衔。
1961.09-1966.09 哈尔滨工业大学工程力学系学生
1966.09-1967.12 留校待分配
1967.12-1969.04 工程兵建筑第二五三团二营八连当兵锻炼
1969.04-1970.03 第二炮兵第八〇七团副排长、组织股干事
1970.03-1970.11 第二炮兵五十二基地政治部宣传处干事
1970.11-1977.10 第二炮兵第八一一团宣传股副股长、副政委
1977.10-1983.06 第二炮兵政治部组织部青年科科长、副部长兼青年科科长、副部长兼组织科科长
1983.06-1985.02 第二炮兵五十四基地副政委
(其间:1983.12—1985.02在全军整党办公室工作)
1985.02-1990.04 解放军总政治部干部部部长
1990.04-1992.11 解放军总政治部副主任(按副大军区职待遇)
1992.11-1995.07 国防科工委副政委
1995.07-1998.04 国防科工委政委
1998.04-2002.11 解放军总装备部政委、党委副书记
2002.11-2003. 03 中共中央军委委员,解放军总装备部部长
2003.03-2004.09 中共中央军委委员,中华人民共和国中央军事委员会委员,解放军总装备部部长
2004.09- 中共中央军委委员,中华人民共和国中央军事委员会委员,解放军总政治部主任
第十四届中央候补委员,十五届、十六届中央委员。
2004年9月被聘为我校兼职教授。
1942年7月生,汉族,山东滕州人,1965年5月入党,1966年9月参加工作,1967年12月入伍,哈尔滨工业大学工程力学系毕业,大学学历,上将军衔。
1961.09-1966.09 哈尔滨工业大学工程力学系学生
1966.09-1967.12 留校待分配
1967.12-1969.04 工程兵建筑第二五三团二营八连当兵锻炼
1969.04-1970.03 第二炮兵第八〇七团副排长、组织股干事
1970.03-1970.11 第二炮兵五十二基地政治部宣传处干事
1970.11-1977.10 第二炮兵第八一一团宣传股副股长、副政委
1977.10-1983.06 第二炮兵政治部组织部青年科科长、副部长兼青年科科长、副部长兼组织科科长
1983.06-1985.02 第二炮兵五十四基地副政委
(其间:1983.12—1985.02在全军整党办公室工作)
1985.02-1990.04 解放军总政治部干部部部长
1990.04-1992.11 解放军总政治部副主任(按副大军区职待遇)
1992.11-1995.07 国防科工委副政委
1995.07-1998.04 国防科工委政委
1998.04-2002.11 解放军总装备部政委、党委副书记
2002.11-2003. 03 中共中央军委委员,解放军总装备部部长
2003.03-2004.09 中共中央军委委员,中华人民共和国中央军事委员会委员,解放军总装备部部长
2004.09- 中共中央军委委员,中华人民共和国中央军事委员会委员,解放军总政治部主任
第十四届中央候补委员,十五届、十六届中央委员。
2004年9月被聘为我校兼职教授。